父ちゃんが教えたるっ!

娘に算数を教えてたら小1で小学算数すべて終わってしまった!現在小2で中学数学なう。その他、国語や作文も。年長の弟は学校では習わない+-×÷の応用編を練習中。

かけ算 わり算 小学校算数 足し算・引き算

【速算】 まとめ練習問題

2016/09/07




3桁、4桁の足し算 - 左から右へ足していく方法

3桁、4桁の足し算 - 左から右へ足していく方法

左から足してみましょう。

319+285=
408+576=
189+278=
258+369=
1597+2486=
3571+1479=
319+285 = 604
408+576 = 984
189+278 = 467
258+369 = 627
1597+2486 = 4083
3571+1479 = 5050

こたえ

 

簡単な足し算になおしましょう

598+342=
465+595=
881+299=
998+1722=
956+497=
457+498=
1213+990=
988+1012=
598+342 = 600+340 = 940
465+595 = 460+600 = 1060
881+299 = 880+300 = 1180
998+1722 = 1000+1720 = 2720
956+497 = 953+500 = 1453
457+498 = 455+500 = 955
1213+990 = 1203+1000 = 2203
988+1012 = 1000+1000 = 2000

こたえ

 

【速算】引き算を足し算に変換する

【速算】引き算を足し算に変換する

足し算変換の基本です。

63-27=
81-47=
92-66=
63-27 = 33+3 = 36
81-47 = 31+3 = 34
92-66 = 22+4 = 26

こたえ

 

9.10の法則

100-72=
100-53=
100-66=
100-45=
100-72 = 28
100-53 = 47
100-66 = 34
100-45 = 55

こたえ

 

9.9.10の法則

1000-358=
1000-852=
1000-456=
1000-741=
1000-358 = 642
1000-852 = 148
1000-456 = 544
1000-741 = 259

こたえ

 

数直線を描いて足し算に変換

812-674=
723-654=
414-185=
812-674 = 112+26 = 138
723-654 = 23+46 = 69
414-185 = 214+15 = 229

こたえ

 

数直線の極意

1584-998=
1021-423=
914-311=
823-229=
1584-998 = 584+2 = 586
1021-423 = 600-2 = 598
914-311 = 600+3 = 603
823-229 = 600-6 = 594

こたえ

 

【速算】"11〜19"同士のかけ算

【速算】"11〜19"同士のかけ算

11×15=
13×18=
12×14=
19×16=
18×12=
11×19=
17×16=
11×15 = 165
13×18 = 234
12×14 = 168
19×16 = 304
18×12 = 216
11×19 = 209
17×16 = 272

こたえ

 

112=
122=
132=
142=
152=
162=
172=
182=
192=
112 = 121
122 = 144
132 = 169
142 = 196
152 = 225
162 = 256
172 = 289
182 = 324
192 = 361

こたえ

 

43=
53=
63=
43 = 64
53 = 125
63 = 216

こたえ

 

【速算】十の位が同じで一の位を足すと"10"になるときのかけ算

【速算】十の位が同じで一の位を足すと"10"になるときのかけ算

34×36=
41×49=
82×88=
73×77=
25×25=
68×62=
59×51=
75×75=
34×36 = 1224
41×49 = 2009
82×88 = 7216
73×77 = 5621
25×25 = 625
68×62 = 7216
59×51 = 3009
75×75 = 5625

こたえ

 

【速算】一の位が同じで十の位を足すと"10"になるときのかけ算

【速算】一の位が同じで十の位を足すと"10"になるときのかけ算

26×86=
49×69=
81×21=
64×44=
72×32=
23×83=
48×68=
56×56=
26×86 = 2236
49×69 = 3381
81×21 = 1701
64×44 = 2816
72×32 = 2304
23×83 = 1909
48×68 = 3264
56×56 = 3136

こたえ

 

【速算】100に近い数同士のかけ算

【速算】100に近い数同士のかけ算

98×97=
95×92=
91×93=
96×95=
102×103=
105×107=
109×106=
108×104=
98×97 = 9506
95×92 = 8740
91×93 = 8463
96×95 = 9120
102×103 = 10506
105×107 = 11235
109×106 = 11554
108×104 = 11232

こたえ

 

【速算】50に近い数の2乗

【速算】50に近い数の2乗

52×52=
57×57=
54×54=
59×59=
49×49=
44×44=
47×47=
42×42=
52×52 = 2704
57×57 = 3249
54×54 = 2916
59×59 = 3481
49×49 = 2401
44×44 = 1936
47×47 = 2209
42×42 = 1764

こたえ

 

【速算】○×5

【速算】○×5

68×5=
93×5=
246×5=
149×5=
350×5=
452×5=
10.2×5=
21.6×5=
68×5 =
680

2

= 340

93×5 =
930

2

= 465

246×5 =
2460

2

= 1230

149×5 =
1490

2

= 745

350×5 =
3500

2

= 1750

452×5 =
4520

2

= 2260

10.2×5 =
102

2

= 51

21.6×5 =
216

2

= 108

こたえ

 

【速算】○÷5

【速算】○÷5

570÷5=
260÷5=
73÷5=
91÷5=
10.5÷5=
137÷5=
1234÷5=
570÷5 = 57×2 = 114
260÷5 = 26×2 = 52
73÷5 = 7.3×2 = 14.6
91÷5 = 9.1×2 = 18.2
10.5÷5 = 1.05×2 = 2.1
137÷5 = 13.7×2 = 27.4
1234÷5 = 123.4×2 = 246.8

こたえ

 

【速算】 □□×○9、△△×○1、□□×○5

【速算】 □□×○9、△△×○1、□□×○5

35×19=
42×29=
56×99=
45×21=
52×31=
36×101=
35×19 = 700-35 = 665
42×29 = 1260-42 = 1218
56×99 = 5600-56 = 5544
45×21 = 900+45 = 945
52×31 = 1560+52 = 1612
36×101 = 3600+36 = 3636

こたえ

 

23×38=
46×18=
57×98=
36×42=
54×22=
23×38 = 920-46 = 874
46×18 = 920-92 = 828
57×98 = 5700-114 = 5586
36×42 = 1440+72 = 1512
54×22 = 1080+108 = 1188

こたえ

 

35×22=
25×36=
75×32=
125×28=
125×88=
25×81=
75×79=
16×35=
75×71=
44×25=
96×125=
35×22 = 35×2×11
    = 70×11
    = 770
25×36 = 25×4×9
    = 100×9
    = 900
75×32 = 75×4×8
    = 300×8
    = 2400
125×28 = 125×4×7
    = 500×7
    = 3500
125×88 = 125×8×11
    = 1000×11
    = 11000
25×81 = 25×(85-4)
    = 2125-100
    = 2025
75×79 = 75×(75+4)
    = 5625+300
    = 5925
16×35 = 8×2×35
    = 8×70
    = 560
75×71 = 75×(75-4)
    = 5625-300
    = 5325
44×25 = 11×4×25
    = 11×100
    = 1100
96×125 = (100-4)×125
    = 12500-500
    = 12000

こたえ

 

75×29=
125×23=
76×32=
124×88=
75×29 = 300×7+75
    = 3575
125×23 = 125×(24-1)
    = 1000×3-125
    = 2875
76×32 = 32+75×4×8
    = 32+2400
    = 2432
124×88 = 125×88-88
    = 11000-88
    = 10912

こたえ

 

【速算】 (a+b)(a-b)=a2-b2

【速算】 (a+b)(a-b)=a2-b2

202×198=
411×389=
73×67=
81×59=
79×61=
58×42=
57×55=
48×44=
202×198 = 2002-22 = 39996
411×389 = 4002-112 = 159879
73×67 = 702-32 = 4891
81×59 = 702-112 = 4779
79×61 = 702-92 = 4819
58×42 = 502-82 = 2436
57×55 = 562-12 = 3135
48×44 = 462-22 = 2112

こたえ

 

【速算】2桁の2乗






↓↓↓「なんだよ、つまんねえな!」と思ったらポチッとしてください

にほんブログ村 教育ブログ 在宅学習・通信教育へ
にほんブログ村 子育てブログ 小学生の子へ




-かけ算, わり算, 小学校算数, 足し算・引き算
-

CHECK !

syougakuseibennkyou 1
まさか小1で小学校の算数がすべて終わってしまうとはっ!

私は小2の娘と年長の息子を持つ父親です。 娘が小学校に上がったと同時に娘に勉強を ...

sakubun 2
どうやって作文を作文ぽくするか?作戦をたててみた!

先日、実家に行ったとき私が小学生のときに書いた作文を見つけました。 いやー、ひど ...

oyakobennkyou 3
どうやって作文を作文ぽくするか パートⅡ

「どうやって作文を作文ぽくするか?作戦をたててみた!」のつづきです。 ワークシー ...

bresto 4
『やる気』×『創造力』 子どもの創造性ってどうやったら高められる?

親だったら誰もが思っているかも知れません。 できれば学校の勉強もできてほしいけど ...

suzie-20150814 5
「実は学歴で年収は変わらない」 「ご褒美で釣っても良い」「勉強しなさいはNG」

「どの高校や大学にいっても、将来の年収に影響しない」 「子供の学習時間は、父親が ...

soroban7 6
指で99まで数える方法

私のオリジナル技ってわけでもないですが、私以外にやってる人を見たことないし、ググ ...

henoheno 7
へのへのもへじひとと、へめへめくつしすとと、へのへのふへもろくくへし【ひらがな】

まったく読まれる気のないタイトルをつけましたwww じゅげむじゅげむ……的な呪文 ...